Ausschuss für Schule und Sport und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 22.12.2016 | | von 22.12.2016 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau und Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.11.2020 | | von 25.11.2020 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.11.2020 | | von 25.11.2020 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2016 | | von 18.05.2016 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.03.2017 | | von 02.03.2017 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Ausschuss für Planung und Liegenschaften | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2017 | 24.11.2020 | von 09.03.2017 bis 24.11.2020 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2023 | | von 26.01.2023 |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Hallenbadausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
Ausschuss Sanierung Hallenbad | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 19.10.2017 | von 26.06.2014 bis 19.10.2017 |
Sonderausschuss für die Zukunft der Feuerwehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.01.2019 | | von 04.01.2019 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Sonderausschuss Zukunft der Schulen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.01.2018 | | von 23.01.2018 |
Jugendhilfeausschuss und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.10.2018 | | von 15.10.2018 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 06.04.2018 | | von 06.04.2018 |