Ausschuss Sanierung Hallenbad | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.03.2015 | 21.05.2015 | von 03.03.2015 bis 21.05.2015 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 16.02.2017 | von 29.10.2009 bis 16.02.2017 |
Rechnungsprüfungsausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 16.02.2017 | von 29.10.2009 bis 16.02.2017 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Kulturausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 18.05.2016 | 31.03.2017 | von 18.05.2016 bis 31.03.2017 |
UWG/Freie Wähler | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.01.2015 | bis 31.01.2015 |
Fraktionslos | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2016 | 31.03.2017 | von 01.12.2016 bis 31.03.2017 |
Fraktion Aktive Bürger Meerbusch - Die Aktiven | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.02.2015 | 30.11.2016 | von 01.02.2015 bis 30.11.2016 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.10.2010 | 31.05.2014 | von 28.10.2010 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.10.2010 | 31.05.2014 | von 28.10.2010 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Schule und Sport | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.10.2010 | 31.05.2014 | von 28.10.2010 bis 31.05.2014 |
Kulturausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.10.2010 | 31.05.2014 | von 28.10.2010 bis 31.05.2014 |
Sozialausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.04.2011 | 31.05.2014 | von 06.04.2011 bis 31.05.2014 |
Wahlausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 16.02.2017 | von 29.10.2009 bis 16.02.2017 |
Wahlprüfungsausschuss | fraktionsloses Ratsmitglied | fraktionsloses Ratsmitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.03.2017 | von 29.10.2009 bis 31.03.2017 |