Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau und Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 25.11.2020 | 31.08.2022 | von 25.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 25.11.2020 | 31.08.2022 | von 25.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Mobilität | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2020 | 31.08.2022 | von 18.06.2020 bis 31.08.2022 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Rat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | 31.08.2022 | von 01.11.2020 bis 31.08.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Sonderausschuss für die Zukunft der Feuerwehr | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Sozialausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 31.08.2022 | von 24.11.2020 bis 31.08.2022 |