Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.01.2018 | | von 23.01.2018 |
Jugendhilfeausschuss und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.10.2018 | | von 15.10.2018 |
Jugendhilfeausschuss | Förderkreis Lanker Pfadfinder e.V. | Förderkreis Lanker Pfadfinder e.V. Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | | von 26.06.2014 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2018 | | von 31.10.2018 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2023 | | von 26.01.2023 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.12.2009 | 31.05.2014 | von 17.12.2009 bis 31.05.2014 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Sonderausschuss Zukunft der Schulen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Sonderausschuss für die Zukunft der Feuerwehr | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Sachkundige Bürger | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 17.12.2009 | 23.02.2024 | von 17.12.2009 bis 23.02.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.02.2024 | | von 23.02.2024 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.04.2024 | | von 25.04.2024 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | | | |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2013 | | von 17.10.2013 |
Ausschuss für Mobilität | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2013 | 31.10.2020 | von 17.10.2013 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | | von 24.11.2020 |
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.02.2024 | | von 29.02.2024 |