Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.04.2021 | | von 08.04.2021 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.03.2017 | | von 02.03.2017 |
Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.01.2018 | | von 23.01.2018 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | | von 26.06.2014 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 26.06.2014 | | von 26.06.2014 |
Sachkundige Bürger | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Sachkundige Bürger | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 26.06.2014 | | von 26.06.2014 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2023 | | von 26.01.2023 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.04.2022 | | von 01.04.2022 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |