Kulturausschuss | UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.06.2017 | 13.06.2023 | von 29.06.2017 bis 13.06.2023 |
Sachkundige Bürger | UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | 29.06.2017 | | von 29.06.2017 |
UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | 29.06.2017 | | von 29.06.2017 |
Ausschuss für Schule und Sport | UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.12.2021 | 13.06.2023 | von 17.12.2021 bis 13.06.2023 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften und Kulturausschuss | UWG/Freie Wähler | UWG/Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2023 | | von 26.01.2023 |