CDU-Fraktion | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Sachkundige Bürger | CDU | CDU Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | 29.10.2009 | 30.09.2011 | von 29.10.2009 bis 30.09.2011 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.12.2009 | 31.10.2020 | von 17.12.2009 bis 31.10.2020 |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2011 | 01.10.2020 | von 01.10.2011 bis 01.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2011 | 31.10.2020 | von 24.10.2011 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.12.2011 | 31.10.2020 | von 20.12.2011 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.12.2011 | 31.10.2020 | von 20.12.2011 bis 31.10.2020 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.12.2011 | 31.10.2020 | von 20.12.2011 bis 31.10.2020 |
Ausschuss Sanierung Hallenbad | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2014 | 19.10.2017 | von 26.06.2014 bis 19.10.2017 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2017 | 31.10.2020 | von 27.04.2017 bis 31.10.2020 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.03.2017 | 24.11.2020 | von 02.03.2017 bis 24.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.01.2018 | 24.11.2020 | von 23.01.2018 bis 24.11.2020 |